Hanes ariannol FRODSHAM JUNIOR FOOTBALL CLUB

Rhif yr elusen: 1182350
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £96.29k £58.50k £122.98k £103.97k £135.04k
Cyfanswm gwariant £89.05k £61.14k £106.74k £129.82k £138.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A