HAMBLE HEDGEHOGS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We rescue, rehabilitate and release wild European hedgehogs. We also run education workshops within schools and other institutions as well as providing information and support via social media.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 March 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Southampton
- Hampshire
Llywodraethu
- 23 Medi 2019: CIO registration
- Hamble Hedgehogs Rescue (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nina-Carol Gilroy Mrs | Cadeirydd | 01 June 2016 |
|
|
||||
Elaine Rudge | Ymddiriedolwr | 09 July 2023 |
|
|
||||
IAN WAUGH | Ymddiriedolwr | 06 August 2018 |
|
|
||||
DAISY-VICTORIA MEADHAM | Ymddiriedolwr | 06 August 2018 |
|
|
||||
JAMES GILROY | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/03/2021 | 01/03/2022 | 01/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.10k | £6.84k | £2.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.00k | £6.12k | £2.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 148 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 148 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Mawrth 2023 | 19 Awst 2024 | 231 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mawrth 2023 | 27 Mawrth 2025 | 451 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Mawrth 2022 | 09 Gorffennaf 2023 | 189 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mawrth 2022 | 27 Mawrth 2025 | 816 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Mawrth 2021 | 29 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mawrth 2021 | 29 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 23 Sep 2019
Gwrthrychau elusennol
1) FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO FURTHER THE CONSERVATION AND PRESERVATION OF THE HEDGEHOG SPECIES PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY IN THE SOUTHAMPTON POSTCODE AREA; 2) FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO RELIEVE THE SUFFERING AND DISTRESS OF HEDGEHOGS IN NEED OF CARE AND ATTENTION BY PROVIDING A RESCUE, CARE AND REHABILITATION SERVICE FOR SICK, INJURED, OR ORPHANED HEDGEHOGS WITH THE AIM OF RELEASING SUCH HEDGEHOGS BACK INTO THE WILD WHEREVER POSSIBLE; 3) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE STUDY OF HEDGEHOGS AND IN THE CARE, METHODS OF TREATMENT, CONSERVATION AND HABITAT OF HEDGEHOGS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Hamble Hedgehogs Rescue
169 Ellwood Avenue
Thornhill
Southampton
Hampshire
SO19 6BG
- Ffôn:
- 07874833292
- E-bost:
- MAIL@HAMBLEHEDGEHOGS.COM
- Gwefan:
-
WWW.HAMBLEHEDGEHOGS.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window