Ymddiriedolwyr ASHBY-DE-LA ZOUCH MUSEUM
Rhif yr elusen: 513745

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carys Dawn Jeffrey | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
SIMON RICHARD AKED | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
JOHN WILSON | Ymddiriedolwr | 17 September 2022 |
|
|
||||
KELVIN WILLIAM GREENHOW | Ymddiriedolwr | 09 October 2021 |
|
|
||||
Mary Lumsden | Ymddiriedolwr | 28 September 2019 |
|
|
||||
IVAN KEITH HALLAM | Ymddiriedolwr | 22 September 2018 |
|
|
||||
JANET PATRICIA BARWOOD | Ymddiriedolwr | 22 September 2018 |
|
|
||||
ANGELA EDWARDS | Ymddiriedolwr | 17 September 2016 |
|
|
||||
KENNETH HILLIER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.