Hanes ariannol BRITISH COCHLEAR IMPLANT GROUP CIO

Rhif yr elusen: 1182494
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £32.75k £27.37k £25.18k £34.81k £27.23k
Cyfanswm gwariant £20.40k £16.61k £15.67k £61.56k £45.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A