Ymddiriedolwyr HELPING LITTLE ANGELS

Rhif yr elusen: 1187205
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1151 diwrnod

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr SHAHID SANDHU Cadeirydd 14 April 2017
HELPING LITTLE ANGELS
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 420 diwrnod
TAHIR MUKHTAR ALI Ymddiriedolwr 16 August 2016
Dim ar gofnod
Lubna Sarwar Ymddiriedolwr 25 April 2016
HELPING LITTLE ANGELS
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 420 diwrnod
SHAMSA MIR-BUX Ymddiriedolwr 16 January 2014
HELPING LITTLE ANGELS
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 420 diwrnod
MUHAMMAD DAUD MIKHAEIL Ymddiriedolwr 18 May 2007
HELPING LITTLE ANGELS
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 420 diwrnod
ATHAR AYAZ SIDDIQUI Ymddiriedolwr 18 May 2007
HELPING LITTLE ANGELS
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 420 diwrnod