WEST BRIDGFORD COLTS FOOTBALL CLUB CHARITABLE INCORPORATED ORGANISATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity provides children, young people and adults with the opportunity to play football in a supportive environment. The Club operates in West Bridgford, Nottingham and involves players from that location and surrounding areas. The Club also encourages the development of high quality playing, changing and social facilities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
400 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Derby
- Swydd Gaerl?r
- Swydd Lincoln
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 15 Mawrth 2019: CIO registration
- WBCFC (Enw gwaith)
- WEST BRIDGFORD COLTS (Enw gwaith)
- WEST BRIDGFORD COLTS FC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilana Freestone | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|||||
Joanne Worster | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|
||||
Tim Robinson | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
Peter Hopkins | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|
||||
Philip John Traquair | Ymddiriedolwr | 15 March 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £214.37k | £186.30k | £287.95k | £351.99k | £432.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £207.01k | £165.31k | £315.35k | £345.02k | £442.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £500 | £1.00k | £540 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 25 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 25 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 28 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 28 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 17 Mai 2023 | 47 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 17 Mai 2023 | 47 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 30 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 30 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 15 Mar 2019
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN WEST BRIDGFORD AND SURROUNDING AREAS BY BY PROVIDING FACILITIES AND OPPORTUNITIES TO PLAY ASSOCIATION FOOTBALL.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WEST BRIDGFORD COLTS FC
THE REGATTA WAY SPORTS GROUND
REGATTA WAY
WEST BRIDGFORD
NOTTINGHAM
NG2 5AT
- Ffôn:
- 01158781739
- E-bost:
- info@westbridgfordcolts.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window