ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF SUTTONS PRIMARY SCHOOL
Rhif yr elusen: 1182487
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allison Roberts | Cadeirydd | 27 November 2022 |
|
|
||||
Ka Yan Lau | Ymddiriedolwr | 22 September 2023 |
|
|
||||
Mary Jones | Ymddiriedolwr | 22 September 2023 |
|
|
||||
Kelly Jack | Ymddiriedolwr | 22 September 2023 |
|
|
||||
Hannah Kew | Ymddiriedolwr | 27 November 2022 |
|
|
||||
Sarah Hunter-Brown | Ymddiriedolwr | 27 November 2022 |
|
|
||||
Teresa Baker | Ymddiriedolwr | 19 November 2022 |
|
|
||||
Lacey Michelle Lighterness | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
|
||||
Angie Brown | Ymddiriedolwr | 13 January 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.