ymddiriedolwyr MINDFOOD CIO
Rhif yr elusen: 1185639
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waveney Patel | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|
||||
Ana Pongrac | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||
Steve Macallister | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
||||
Amira Al Madami | Ymddiriedolwr | 28 April 2023 |
|
|
||||
Marianne Holmes | Ymddiriedolwr | 28 April 2023 |
|
|
||||
JAMES EDWARD ABERY | Ymddiriedolwr | 04 October 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.