ymddiriedolwyr MONTGOMERY AREA SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 513787
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas David Evans | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
David Clifford Morris | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Catherine Ann Wilkins | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Neil Kenrick Grant | Ymddiriedolwr | 07 December 2016 |
|
|||||
Peter Rodney Cadwallader | Ymddiriedolwr | 06 December 2016 |
|
|
||||
Andrew William Chick | Ymddiriedolwr | 05 December 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.