Hanes ariannol LIFE CHURCH MINISTRIES

Rhif yr elusen: 1185953
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £8.66m £1.85m £1.53m
Cyfanswm gwariant £0 £0 £2.64m £2.32m £1.57m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £239.71k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £7.87m £1.58m £1.09m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £402.84k £108.19k £226.00k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £106.83k £87.14k £214.00k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £35 £130 £0
Incwm - Arall N/A N/A £279.91k £81.64k £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £2.25m £1.78m £1.35m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £0 £0 £226.00k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £0 £0 £64.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 £0 £39.00k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A £394.58k £537.83k £0