Ymddiriedolwyr THE LITTLE ENVIRONMENTAL ACTION FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1184069

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr David Clive Bartholomew BA, MSc | Cadeirydd | 24 June 2019 |
|
|
||||
Dr Peter Krekel | Ymddiriedolwr | 30 May 2024 |
|
|
||||
Mariah Cristina Magallanes BSc, MSc | Ymddiriedolwr | 25 August 2023 |
|
|
||||
Dr Laura Barbosa Vedovato | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Dr Toral Bimal Shah | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Ben Raby | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Rachel Wacuka Maina | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|
||||
Sophie Lena Kate Bennett BSc, MSc | Ymddiriedolwr | 24 June 2019 |
|
|
||||
Nathan Oliver O'Nions | Ymddiriedolwr | 24 June 2019 |
|
|
||||
Dr Harry Fonseca Williams BSc, MSc | Ymddiriedolwr | 24 June 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.