Ymddiriedolwyr THORLEY U3A
Rhif yr elusen: 1182852

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigel Celyn Varnam | Cadeirydd | 08 January 2024 |
|
|
||||
RYLAND PERRIN | Ymddiriedolwr | 06 January 2025 |
|
|
||||
Linda Walpole Ketteridge | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|
||||
Ann Rosina Compton | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|
||||
Linda Mary Maxwell | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
David John Willett | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
Pamela Christina Archer | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
Anne Marilla Willett | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
John Horsman Bailey | Ymddiriedolwr | 06 January 2020 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.