Hanes ariannol THE GREENBANK PROJECT

Rhif yr elusen: 513814
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.32m £3.15m £2.87m £2.32m £2.36m
Cyfanswm gwariant £3.25m £3.04m £2.85m £2.41m £2.70m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £2.38m £1.80m £1.63m £1.74m £1.92m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £394.64k £600 £106.30k N/A £72.50k
Incwm o roddion a chymynroddion £29.12k £21.46k £73.52k £426 £5.10k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £4.97k £0 £180.48k £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £3.17m £49.32k £2.61m £2.32m £2.36m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £100 £0 £0 £43 £102
Incwm - Arall £118.56k £0 £7.46k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £14.01k £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.25m £3.04m £2.85m £2.41m £2.70m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £21.92k £10.80k £11.00k £12.00k £13.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0