ymddiriedolwyr PETER BIRTWISTLE TRUST
Rhif yr elusen: 1183388
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN PETER DAVIES | Cadeirydd | 01 May 1980 |
|
|
||||
Philip Mousdale | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Gaye Laura Gillett | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Angela Aldis | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|
||||
Derek Fort | Ymddiriedolwr | 17 September 2018 |
|
|
||||
DAVID MACRO | Ymddiriedolwr | 21 November 2016 |
|
|
||||
David Clegg | Ymddiriedolwr | 13 June 2016 |
|
|
||||
Howard Philip Thomas | Ymddiriedolwr | 16 June 2014 |
|
|||||
MATTHEW JAMES LEEDAM | Ymddiriedolwr | 06 February 2006 |
|
|
||||
Dr THOMAS ANTHONY PICKLES | Ymddiriedolwr | 19 February 2001 |
|
|
||||
Eugene Romain Dennison | Ymddiriedolwr | 01 December 1992 |
|
|
||||
Mary Elizabeth Catherine Thomas | Ymddiriedolwr | 01 June 1986 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.