MAGNA CARTA WORLD PEACE AND SUSTAINABILITY FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote National and International conflict resolutions and reconcilliation by identifying the social and economical causes through research. To mediate with parties to the conflict and others to discuss such research and possible solutions. To publish reports for the public benefit on peace related topics. To organise conferences and forums to promote international peace and sustainability.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 18 Medi 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr PREM DUTT SHARMA | Cadeirydd | 18 September 2019 |
|
|
||||
Yuanfeng Chen | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Professor Yu Xiong | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Rev Robin Alexander Stewart Thomson | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Professor Yinshan Tang | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £3.17k | £12.00k | £2.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £599 | £10.36k | £3.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Ebrill 2022 | 178 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2022 | 362 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 18 Sep 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE NATIONAL AND INTERNATIONAL CONFLICT RESOLUTION AND RECONCILIATION FOR THE PUBLIC BENEFIT WITH A VIEW TO RELIEVING SUFFERING, POVERTY AND DISTRESS AND BUILDING AND MAINTAINING SOCIAL COHESION AND TRUST WITHIN AND BETWEEN COMMUNITIES BY: A) INVESTIGATING AND IDENTIFYING PROBABLE CAUSES OF THE CONFLICT; B) EXAMINING PROBABLE SOLUTIONS TO THE CONFLICT THROUGH PARTICIPATORY RESEARCH INTO RELEVANT ECONOMIC AND SOCIAL ISSUES; C) MEDIATING WITH PARTIES TO THE CONFLICT AND OTHERS TOGETHER TO DISCUSS SUCH RESEARCH AND POSSIBLE SOLUTIONS ENABLING THEM TO BUILD RELATIONSHIPS OF TRUST; D) RECOMMENDING TO THE INTERNATIONAL COMMUNITY AND THE PARTIES INVOLVED THE MEASURES WHICH, IN THE TRUSTEES’ OPINION, ARE LIKELY TO RESULT IN THE RESOLUTION OR PREVENTION OF THE CONFLICT OR THE REDUCTION OF ANY HUMANITARIAN CRISIS THAT MAY ENSUE FROM THE CONFLICT; E) PUBLISHING REPORTS FOR THE PUBLIC BENEFIT ON THE CAUSES AND RECOMMENDED SOLUTIONS OF PARTICULAR CONFLICTS; PROVIDED THAT ALL ACTIVITIES SHALL BE BALANCED AND SHALL MAINTAIN OR ENHANCE THE CIO’S COMMITMENT TO REMAINING IMPARTIAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
26 Pitts Lane
Earley
READING
RG6 1BT
- Ffôn:
- 01183787871
- E-bost:
- y.tang@henley.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window