AFGHAN ISLAMIC AND CULTURE CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
General Charitable Purposes Religious Activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2025
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohammed Nasser Nassib | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
Mohammad Yaqub Neda | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|
||||
Dr Mustafa Huqoqi | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|
||||
Dr SAFIA REJA | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|
||||
Abdul Jalil khan | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|
||||
Mohammad Hafiz Scandari | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|
||||
Mohammad Afzal Daulatzai | Ymddiriedolwr | 03 October 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | 31/03/2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £93.04k | £123.62k | £184.58k | £238.41k | £206.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £79.27k | £141.48k | £178.13k | £177.33k | £112.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £35.00k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2025 | 24 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2025
(Mae'r cyfrifon |
24 Mai 2025 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 04 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 04 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 05 Mehefin 2024 | 126 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 05 Mehefin 2024 | 126 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Mawrth 2023 | 34 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 06 Mawrth 2023 | 34 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Gorffennaf 2022 | 170 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Gorffennaf 2022 | 170 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 03 Oct 2019
Gwrthrychau elusennol
I TO ADVANCE THE BASIC ISLAMIC TEACHINGS IN ACCORDANCE WITH THE QURAN AND SUNNAH OF PROPHET MOHAMMAD (PBUH) TO THE MUSLIM COMMUNITY. II TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF THE FACILITIES FOR RECREATION, EDUCATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE COMMUNITY, IN PARTICULAR THE AFGHAN MUSLIM COMMUNITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
212-214 Church Road
London
NW10 9NP
- Ffôn:
- 02084596111
- E-bost:
- info@aiccmosque.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window