Dogfen lywodraethu NOTTINGHAMSHIRE WOMEN'S AID LIMITED
Rhif yr elusen: 513843
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 06/06/1984 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 24/04/1998 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 10/11/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/04/2011 as amended on 21 Sep 2020
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF MENTAL OF PHYSICAL DISTRESS AMONG WOMEN WHO HAVE BEEN MALTREATED BY THEIR HUSBANDS OR THE MEN WITH WHOM THEY ARE LIVING AND AMONG THE CHILDREN OF SUCH WOMEN
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.