HOVE SURF LIFE SAVING CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Hove Surf Life Saving Club operates from Hove Lagoon and provides lifesaving training in and around the water for children aged 8-16 years. Its aim is to educate with the view to benefiting the Brighton & Hove and local area community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Brighton And Hove
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 08 Ebrill 2019: CIO registration
- HSLSC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Davis | Cadeirydd | 01 March 2019 |
|
|
||||
Louise Everington | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
||||
Clare Edes | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
||||
Ian Walker | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.89k | £5.99k | £24.66k | £15.84k | £13.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.10k | £7.38k | £18.38k | £5.73k | £12.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 05 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 05 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 19 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Mawrth 2021 | 52 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 24 Mawrth 2021 | 52 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 08 Apr 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR WHICH THE HOVE SURF LIFE SAVING CLUB IS ESTABLISHED IS TO SAVE LIVES AND PREVENT DROWNING AND TO PROVIDE EDUCATION AND TRAINING IN ALL AREAS RELATING TO LIFESAVING, RESCUE AND RESUSCITATION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN BRIGHTON & HOVE AND SURROUNDING AREAS BY THE PROMOTION AND PROVISION OF SURF LIFESAVING QUALIFICATIONS AND TRAINING IN WATER SAFETY, RESCUE, LIFESAVING, COACHING, RESUSCITATION AND FIRST AID; THE PROMOTION AND ORGANISATION OF LIFESAVING AND RESCUE, BEACH AND POOL TRAINING, WATER SPORTS AND LIFESAVING ACTIVITIES FOR TRAINING, RECREATION AND ENJOYMENT THAT ENCOURAGE FITNESS, TEAM WORK, RESPONSIBILITY AND EXCELLENCE IN PURSUIT OF THESE OBJECTS; THE PROMOTION OF AND THE PROVISION OF VOLUNTARY LIFESAVING AND RESCUE SERVICES TO THE COMMUNITY AND PUBLIC AT LARGE; THE PROVISION OF LIFESAVING SAFETY AWARENESS AND PREVENTION OF DROWNING INFORMATION; THE PROMOTION OF THE CLUB AND ITS ACTIVITIES WITHIN THE LOCAL COMMUNITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 Hove Park Way
Hove
East Sussex
BN3 6PS
- Ffôn:
- 07786321695
- E-bost:
- kath.hslsc@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window