Hanes ariannol THE WAY OF HOLINESS ENDTIME MINISTRY

Rhif yr elusen: 1182475
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 28/02/2020 27/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £54.04k £38.91k £51.61k £54.51k £46.69k
Cyfanswm gwariant £55.78k £38.28k £52.23k £54.19k £47.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A