RISBY VILLAGE HALL CHARITY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of the Village Halls, Recreation Ground, Playground and MUGA (Multi use Games Area) for the benefit of the Village.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Suffolk
Llywodraethu
- 11 Mai 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1096335 RISBY VILLAGE HALL CHARITY TRUST
- 06 Tachwedd 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivien Lorraine South | Ymddiriedolwr | 07 January 2025 |
|
|
||||
Dean Richard Taylor | Ymddiriedolwr | 26 November 2024 |
|
|
||||
Karen Anne Taylor | Ymddiriedolwr | 26 November 2024 |
|
|
||||
Craig Ellis | Ymddiriedolwr | 09 August 2022 |
|
|
||||
Catherine Lucy Baines | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
DARREN JOHN MATTHEWS | Ymddiriedolwr | 07 January 2020 |
|
|
||||
David Alois Edwards | Ymddiriedolwr | 07 January 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £108.72k | £53.59k | £44.09k | £45.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £155.13k | £40.43k | £60.08k | £39.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.26k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.50k | £17.91k | £500 | £1.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 19 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 19 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 15 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 15 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 07 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 07 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 15 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
30 Medi 2020
(Mae'r cyfrifon |
15 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 06 Nov 2019
Gwrthrychau elusennol
IN RISBY, SUFFOLK (THE AREA OF BENEFIT) IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND TO IMPROVE THE CONDITIONS OF LIFE OF THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY THE PROVISION OF THE VILLAGE HALL RECREATION AND PLAYGROUND FOR THE USE OF THE INHABITANTS AND FOR SUCH OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Risby Village Hall
Aylmer Close
Risby
BURY ST. EDMUNDS
IP28 6RT
- Ffôn:
- 07835515710
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window