Hanes ariannol B&Q Foundation
Rhif yr elusen: 1183275
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £44.14k | £926.08k | £1.72m | £1.88m | £2.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.07k | £690.54k | £1.27m | £2.28m | £2.35m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £926.08k | £1.72m | £1.88m | £2.17m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £14.16k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £690.54k | £1.27m | £2.28m | £2.32m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £27.53k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £1.71k | £19.75k | £13.50k | £14.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £688.83k | £1.07m | £2.03m | £2.11m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.