Hanes ariannol UNITED KINGDOM MURID COMMUNITY

Rhif yr elusen: 1188465
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £28.27k £239.24k £203.16k £214.93k £256.23k
Cyfanswm gwariant £12.25k £58.16k £121.88k £168.68k £160.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A