HAMAKOM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advancing Judaism mainly but not exclusively by: 1. Providing retreats, contemplative groups, religious workshops, sacred spaces and services, seminars, meetings and sermons, 2. Contributing to followers' good mental and physical health and spiritual wellbeing, and 3. Promoting the study of religious teachings, scriptures, practices, meditation and mindfulness.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 17 Ebrill 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roland Oliver Brandman | Cadeirydd | 17 April 2019 |
|
|
||||
Edward John Gold | Ymddiriedolwr | 17 April 2019 |
|
|
||||
Suzanne Emilia Freed | Ymddiriedolwr | 17 April 2019 |
|
|
||||
Sara Gina Bensusan | Ymddiriedolwr | 17 April 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £64.13k | £64.13k | £47.04k | £25.29k | £85.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.59k | £39.59k | £37.49k | £30.94k | £73.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Tachwedd 2024 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Tachwedd 2024 | 10 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 17 Apr 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE JEWISH RELIGION IN ENGLAND AND WALES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC MAINLY BUT NOT EXCLUSIVELY BY: - PROVIDING RETREATS, CONTEMPLATIVE GROUPS, RELIGIOUS WORKSHOPS, SACRED SPACES AND WORSHIP SERVICES, SEMINARS, MEETINGS, CONFERENCES, SERMONS AND PRAYER MEETINGS; - CONTRIBUTING TO FOLLOWERSÆ GOOD MENTAL AND PHYSICAL HEALTH AND SPIRITUAL WELLBEING; AND PROMOTING THE STUDY OF RELIGIOUS TEACHINGS, SCRIPTURES, PRACTICES, MEDITATION AND MINDFULNESS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
101A Theobald Street
BOREHAMWOOD
Hertfordshire
WD6 4PT
- Ffôn:
- 07552660260
- E-bost:
- zac@hamakom.community
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window