PARENTS AND FRIENDS OF ASH TREES ACADEMY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fundraising events such as coffee mornings, fayres, raffles and grant applications.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Cyllid Arall
- Stockton-on-tees
Llywodraethu
- 06 Mehefin 1983: Cofrestrwyd
- PARENTS & FRIENDS OF ASHTREES SCHOOL (Enw gwaith)
- PARENTS AND FRIENDS OF ASH TREES SCHOOL (Enw blaenorol)
- WRENSFIELD PARENT TEACHER ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kathleen Bradley | Ymddiriedolwr | 02 May 2025 |
|
|
||||
Claire Robinson | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Katy Smith | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Rebecca Dargan | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Helen Crabtree | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.45k | £1.80k | £3.68k | £2.31k | £21.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.09k | £9.65k | £1.23k | £1.49k | £10.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 04 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 08 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 19 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 15 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18/04/1983 AS AMENDED ON 01/11/2012 AS AMENDED ON 28 SEP 2016
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS OF THE SCHOOL BY PROMOTING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR EDUCATION AT THE SCHOOL NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ash Trees Academy
Bowes Road
BILLINGHAM
TS23 2BU
- Ffôn:
- 03339991451
- E-bost:
- ashtreespfa1@gmail.com
- Gwefan:
-
ashtrees.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window