ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER AND ST PAUL, RIVER
Rhif yr elusen: 1182752
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Revd Andrew James Bawtree | Cadeirydd | 01 June 2007 |
|
|||||||||
Beryl Elizabeth Ann Reed | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||||||
Peter Whibley | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||||||
Henry Cornelius Dalton | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||||||
Janet Marion Copley | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||||||
Gillian May Rowland | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||||||
Rosalind Claire Dalton | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||||||
Timothy Moseling | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||||||
Alexander Louis Way Brannon | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||||||
Margaret Jean Bowers | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||||||
Albert Henry Polden | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||||||
Maurice Harry Smith | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||||||
Lynne Watson | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||||||
Adrian Mark Fellows | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|||||||||
NIGEL PAUL CURTIS | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|||||||||
Sarah Penelope Love | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||||||
Graham John Goldfinch | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||||||
Steven Samuel Saunderson | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.