NATIONAL EMERGENCIES TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The National Emergencies Trust has been set up to raise funds from the general public in the event of a disaster or emergency within the United Kingdom for the alleviation of the needs of those affected by the event. The funds collected will be distributed by local partners on the ground in the areas affected by the emergency event. The Trust was launched in November 2019.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
16 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Ynys Manaw
- Yr Alban
Llywodraethu
- 04 Ebrill 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN BARRADELL OBE | Cadeirydd | 09 March 2020 |
|
|
||||
Ruth Davison | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|
||||
Jes Lavda | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|
||||
Martin Smith | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|
||||
Jonathan Clark | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|||||
Dr Benjamin John Griffiths | Ymddiriedolwr | 04 October 2021 |
|
|
||||
Dalton Leong | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|||||
THELMA STOBER | Ymddiriedolwr | 09 March 2020 |
|
|
||||
GERALD ERNEST OPPENHEIM | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|||||
Andrew Ian Beeforth OBE | Ymddiriedolwr | 14 January 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.11m | £89.72m | £2.40m | £572.97k | £481.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.17m | £93.38m | £3.34m | £1.43m | £772.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £130.00k | £19.86m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £336.50k | £2.01m | £377.11k | £452.42k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.78m | £87.70m | £2.02m | £79.45k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £11.24k | £258 | £41.10k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £16.00k | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.16m | £93.15m | £3.27m | £1.36m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.52k | £224.14k | £66.20k | £64.71k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £58.68k | £53.75k | £44.89k | £34.06k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.65m | £90.42m | £2.54m | £575.78k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 09 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 04 Apr 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT:TO RELIEVE AND TO ENABLE THE RELIEF OF SICKNESS OR DISABILITY, WHETHER PHYSICAL OR MENTAL, OF THE VICTIMS OF EMERGENCY INCIDENTS AND THEIR FAMILIES AND DEPENDANTS; TO RELIEVE AND TO ENABLE THE RELIEF OF FINANCIAL NEED AMONG THE VICTIMS OF EMERGENCY INCIDENTS AND THEIR FAMILIES AND DEPENDANTS; AND TO SUPPORT SUCH OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES SHALL CONSIDER APPROPRIATE AND WHICH ARE ADDITIONAL TO EXISTING NATIONAL AND LOCAL VOLUNTARY SECTOR CAPACITY:(A)RELATING TO EMERGENCY INCIDENTS;(B)FOR THE BENEFIT OF THE VICTIMS OF EMERGENCY INCIDENTS AND THEIR FAMILIES AND DEPENDANTS;(C)RELATING TO THE CHARITABLE NEEDS OF PEOPLE INHABITING AN AREA AFFECTED BY AN EMERGENCY INCIDENT WHOSE LIVELIHOODS, SECURITY OR HEALTH ARE AT RISK; AND/OR (D)OTHERWISE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN AN AREA AFFECTED BY AN EMERGENCY INCIDENT, INCLUDING (WITHOUT LIMITATION) BY SUPPORTING CHARITIES AND OTHER VOLUNTARY ORGANISATIONS IN SUCH AN AREA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LONDON SCOTTISH HOUSE
95 HORSEFERRY ROAD
LONDON
SW1P 2DX
- Ffôn:
- 000000000000
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window