PURE WORD CHRISTIAN MINISTRIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Holding services, meetings and broadcasting messages of evangelical nature for the advancement of the Christian Faith.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 11 Gorffennaf 2019: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISAYO OLUBIYI | Cadeirydd | 11 July 2019 |
|
|
||||
Adeola Olubiyi | Ymddiriedolwr | 11 July 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.71k | £9.05k | £15.77k | £10.47k | £10.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £669 | £1.36k | £8.23k | £6.26k | £1.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 22 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 09 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 23 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 02 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 28 JUN 2018
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITYÆS OBJECTS SHALL BE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH IN LOCAL COMMUNITIES, AND WORLDWIDE BY: ESTABLISHING CHURCHES, MINISTRIES, COMMUNITY CENTRES, EDUCATIONAL INSTITUTIONS, MISSIONARY ACTIVITIES, AND BROADCASTING MESSAGES OF EVANGELICAL AND TEACHING NATURE FOR THE PROPAGATION OF THE CHRISTIAN FAITH; ORGANISING MEETINGS, SEMINARS, CONFERENCES, PROGRAMMES, TRAININGS AND OTHER FORMS OF ASSEMBLIES FOR MEMBERS OF THE CHARITY AND THE PUBLIC AT LARGE IN ACHIEVING THE AIMS AND OBJECTIVES OF THE CHARITY; LEADING, ENCOURAGING AND EMPOWERING BELIEVERS, BY THE GRACE OF GOD, TO DEVELOP RICH PERSONAL RELATIONSHIPS WITH JESUS CHRIST, GROWING IN GRACE AND KNOWLEDGE OF GOD, PRACTICING THE PRINCIPLES IN THE HOLY WORD OF GOD FOR SUCCESSFUL, QUALITY, BALANCED, HOLY, HEALTHY, JOYOUS, PROSPEROUS AND FRUITFUL LIVES; MAKING THEM EQUIPPED TO PREACH THE GOSPEL OF JESUS TO OTHERS AND TO DISCIPLE OTHERS; PRODUCING BOOKS, ARTICLES, LEAFLETS, VIDEOS, AUDIOS, OR OTHER FORMS OF PUBLICATIONS AND DISTRIBUTING SAME BY ALL MEANS POSSIBLE (IN HARD OR SOFT COPY, ONLINE OR OFFLINE, ETC.) FOR THE ACHIEVEMENT OF THE AIMS AND OBJECTIVES OF THE CHARITY; RELIEVING POVERTY, SICKNESS AND FINANCIAL HARDSHIP TO THE POOR AMONG ITS MEMBERS AND THE GENERAL PUBLIC AT LARGE THROUGH THE PROVISION OF FUNDS, COUNSELLING, PRAYERS, FOOD, MATERIAL GOODS, SERVICES OR ANY OTHER MEANS OF ACHIEVING THESE; ADVANCEMENT OF OTHER CHARITABLE WORKS CALCULATED TO AID IN THE ACHIEVEMENT OF THE AIMS AND OBJECTS OF THE CHARITY AS DETERMINED BY THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
27 OLD GLOUCESTER STREET
LONDON
WC1N 3AX
- Ffôn:
- 0333 567 1012
- E-bost:
- info@pureword.org.uk
- Gwefan:
-
pureword.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window