ymddiriedolwyr THE RUTH STRAUSS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1183221
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terence Michael Grote | Cadeirydd | 15 July 2019 |
|
|
||||
James Hytner | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Stuart John Hale | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
James Vincent Niblett | Ymddiriedolwr | 13 May 2021 |
|
|
||||
Michael Anthony Altendorf | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|
||||
Dr Sandra Strauss | Ymddiriedolwr | 14 March 2019 |
|
|
||||
Rachel Aimee Patton | Ymddiriedolwr | 14 March 2019 |
|
|
||||
Denise Fraser | Ymddiriedolwr | 14 March 2019 |
|
|
||||
Andrew John Strauss OBE | Ymddiriedolwr | 14 March 2019 |
|
|
||||
Philip Anthony Glyn-Smith | Ymddiriedolwr | 14 March 2019 |
|
|
||||
Angus Robert Charles Fraser MBE | Ymddiriedolwr | 14 March 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.