POVERTY TRUTH NETWORK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Poverty Truth Network supports local groups to establish new Poverty Truth Commissions across the UK; nurtures the work of local commissions; provides a strategic national response to factors that contribute to poverty that consistently emerge from the local commissions; and engages with a wider movement of organisations and programmes that seek to alleviate poverty in all its forms.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 13 Awst 2019: CIO registration
- PTN (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Brown | Cadeirydd | 30 September 2021 |
|
|
||||
Barbara Dean | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
JOANNA MARY YOUNG | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|||||
Michelle Burckett St Laurent | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Kidist Teklemariam | Ymddiriedolwr | 06 October 2023 |
|
|
||||
Paul John Atkinson | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|
||||
Lee Stuart Hemsworth | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||
Hugh Douglas | Ymddiriedolwr | 31 May 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/03/2020 | 30/03/2021 | 30/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £73.29k | £81.28k | £96.03k | £309.80k | £313.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.20k | £68.89k | £88.65k | £165.99k | £261.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 01 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 01 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2022 | 12 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2022 | 12 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2021 | 09 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2021 | 09 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2020 | 19 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2020 | 19 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 13 Aug 2019 as amended on 05 Oct 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE PREVENTION AND RELIEF OF POVERTY AND FINANCIAL HARDSHIP, BY BUT NOT LIMITED TO, UNDERSTANDING THE FACTORS THAT CONTRIBUTE TO POVERTY AND THE MOST APPROPRIATE WAYS TO MITIGATE THESE, EDUCATING THE PUBLIC REGARDING THESE FACTORS AND DEVELOPING AND PROMOTING PROGRAMS THAT ENABLE OTHERS, ESPECIALLY THOSE WITH A LIVED EXPERIENCE OF POVERTY, TO TAKE ACTION TO MITIGATE THESE FACTORS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 Carter Terrace
Leeds
LS15 7AH
- Ffôn:
- 07783934581
- E-bost:
- andrew@povertytruthnetwork.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window