ymddiriedolwyr AT-TAWHEED FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1184908
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohammed Nazakit | Cadeirydd | 01 July 2019 |
|
|||||
Kafeel Ahmed | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|||||
Mohammed Whaed Hussain | Ymddiriedolwr | 09 July 2023 |
|
|
||||
Chaudhry Kaleemullah | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|
||||
Farhan Abbas Malik | Ymddiriedolwr | 28 February 2021 |
|
|
||||
Dr Mohammed Fazlulla Haris | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.