FRIENDS OF HISTON & IMPINGTON COMMUNITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity seeks to improve the conditions of life of residents of all ages in the villages of Histon & Impington and its environs by: a) promoting and supporting for mental and physical wellbeing b) developing, providing and supporting opportunities and facilities for sporting, exercise and recreation c) providing and maintaining community transport services
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £18,500 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- HI Friends (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vernon Dudley | Cadeirydd | 14 June 2019 |
|
|
||||
Rob Murphy | Ymddiriedolwr | 22 July 2024 |
|
|
||||
Kate Camps | Ymddiriedolwr | 21 July 2024 |
|
|
||||
Nicola Fraser | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Paul Grafham | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
Rob Fisher | Ymddiriedolwr | 31 October 2019 |
|
|
||||
Jessica Pratt | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|
||||
Rebecca Strivens | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|
||||
Daniel Herbert Kelly | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|
||||
EDD STONHAM | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|
||||
Richard Martin | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|
||||
Chris Cox | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|
||||
Dr David Wilson | Ymddiriedolwr | 14 June 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £66.93k | £83.28k | £146.80k | £130.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £56.17k | £77.62k | £136.37k | £134.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £13.35k | £15.15k | £19.20k | £18.50k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 01 Oct 2019 as amended on 15 May 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: 1) TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PREVENTING PEOPLE RESIDING IN THE VILLAGES OF HISTON AND IMPINGTON AND THE SURROUNDING AREAS FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED, RELIEVING THE NEEDS OF THOSE PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED AND ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF ADVICE, SUPPORT, INFORMATION, ACTIVITIES AND A COMMUNITY MINIBUS WHICH ARE CAPABLE OF REDUCING THEIR SOCIAL ISOLATION. 2) TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE VILLAGES OF HISTON AND IMPINGTON AND THE SURROUNDING AREAS THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS. 3) TO RELIEVE THE NEEDS OF PEOPLE IN THE VILLAGES OF HISTON AND IMPINGTON AND THE SURROUNDING AREAS EXPERIENCING MENTAL ILLNESS, THEIR FAMILIES AND CARERS BY RAISING GENERAL AWARENESS AND UNDERSTANDING IN THE COMMUNITY ABOUT MENTAL HEALTH AND MENTAL HEALTH WELLBEING TO REDUCE STIGMA, DISCRIMINATION AND SOCIAL ISOLATION. FOR THE PURPOSES OF THIS CLAUSE ‘SOCIALLY EXCLUDED’ MEANS BEING EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PARTS OF SOCIETY, AS A RESULT OF ONE OR MORE OF THE FOLLOWING FACTORS: UNEMPLOYMENT; FINANCIAL HARDSHIP; YOUTH OR OLD AGE, ILL HEALTH (PHYSICAL OR MENTAL); SUBSTANCE ABUSE OR DEPENDENCY INCLUDING ALCOHOL AND DRUGS; DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF SEX, RACE, DISABILITY, ETHNIC ORIGIN, RELIGION, BELIEF, CREED, SEXUAL ORIENTATION OR GENDER RE-ASSIGNMENT; POOR EDUCATIONAL OR SKILLS ATTAINMENT; RELATIONSHIP AND FAMILY BREAKDOWN; POOR HOUSING (THAT IS HOUSING THAT DOES NOT MEET BASIC HABITABLE STANDARDS); CRIME (EITHER AS A VICTIM OF CRIME OR AS AN OFFENDER REHABILITATING INTO SOCIETY) AND BEREAVEMENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 DWYER JOYCE CLOSE
HISTON
CAMBRIDGE
CB24 9JZ
- Ffôn:
- 01223232514
- E-bost:
- neil@hifriends.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window