ST JAMES CHURCH PRE-SCHOOL CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a preschool operating in the Wokingham Borough area. We provide childcare and education for 2 - 5 year olds following the Earley Years Foundation Stage curriculum as outlined by the DofE. We operate out of the St.James Church Centre, Southlake, Woodley. We are run by a voluntary committee and funded via the early years free entitlement.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Wokingham
Llywodraethu
- 10 Mai 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Joy Guze | Ymddiriedolwr | 02 December 2021 |
|
|
||||
Mary Iris Holmes | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|||||
Hilary Reed | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
Nicola Jane Tivey | Ymddiriedolwr | 10 May 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £59.21k | £108.72k | £137.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £34.72k | £100.05k | £110.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £53.04k | £88.74k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 13 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 13 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 10 Medi 2024 | 72 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 10 Medi 2024 | 72 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 07 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 07 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 07 Medi 2021 | 69 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 07 Medi 2021 | 69 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 10 May 2019
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY WORKS FOR THE PUBLIC BENEFIT HAVING AS ITS OBJECTS THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN PARTICULAR BY: (1) PROMOTING THEIR CARE AND SAFETY; (2) PROMOTING THEIR EDUCATION AND PROMOTING PARENTAL INVOLVEMENT; (3) PROMOTING THEIR HEALTH AND WELLBEING; (4) PROVIDING SERVICES TO SUPPORT THEM AND THEIR FAMILIES AND CARERS; (5) PROVIDING SERVICES TO INDIVIDUALS HOLDING MEMBERSHIP OF THE CIO; AND (6) FURTHERING THE AIMS OF THE PRE-SCHOOL LEARNING ALLIANCE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. James Church
Kingfisher Drive
Woodley
READING
RG5 3LH
- Ffôn:
- 01189662568
- E-bost:
- jamespreschool@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window