Ymddiriedolwyr HIGHER KINNERTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1183214

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARAH GIBBONS | Ymddiriedolwr | 30 January 2025 |
|
|
||||
Nicola Smith | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Joshua Anthony Swash | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Dillon O'Brien | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Derek Andrew Liddle | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Michael John Collins | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Jason Francis Mortimer | Ymddiriedolwr | 02 June 2022 |
|
|
||||
Paul Elson | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
Gareth Jones | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
||||
DAVID MICHAEL WILLIAMS MBE | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.