ymddiriedolwyr SHROPSHIRE FAMILY HISTORY SOCIETY
Rhif yr elusen: 514014
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dawn Elizabeth Blundell | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
KAREN MARGARET HUNTER | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|||||
Catherine Matthews | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|||||
Simon David Morley Davies | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Graham Shenton | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
David John Morris | Ymddiriedolwr | 21 January 2020 |
|
|
||||
Paul Quartermaine | Ymddiriedolwr | 25 January 2017 |
|
|
||||
LORAINE DEBORAH HUNT | Ymddiriedolwr | 19 January 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.