ymddiriedolwyr THE INVESTMENT MANAGERS' CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1185382
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Harvey Yadgaroff | Ymddiriedolwr | 21 January 2022 |
|
|||||||
Erik Per Oscar Berggren | Ymddiriedolwr | 13 May 2021 |
|
|
||||||
Tarandeep Singh Panesar | Ymddiriedolwr | 13 May 2021 |
|
|
||||||
Roberta Sanminiatelli | Ymddiriedolwr | 06 January 2021 |
|
|
||||||
Virginia Salter | Ymddiriedolwr | 17 December 2019 |
|
|
||||||
Celia Patricia da Silva Huber Soares | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|
||||||
Melissa Frances Rose Longley | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|
||||||
ANDREW LEIGHTON CRAIG BELL | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|
||||||
Christopher ROBINSON | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.