ymddiriedolwyr UNIVERSITY OF SALFORD STUDENTS' UNION
Rhif yr elusen: 1189354
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adnan Sabir | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Mahesh Trimukhe | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Karina Lurea | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Humoud AlJassar | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Rachael Idris | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Charlotte Stevenson | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Susie Palmer-Trew | Ymddiriedolwr | 02 September 2022 |
|
|
||||
Conor Naughton | Ymddiriedolwr | 02 September 2022 |
|
|
||||
Simeon Anyalemechi | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Anuoluwapo Ubikitan | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Joseph Ediae | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Samantha Wilkinson | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Lee Robert Hull | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.