CELESTIAL CHURCH OF CHRIST EVERLASTING GLORY OF GOD PARISH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Activities of religious organisations. To advance the Christian faith for the benefit of the public in accordance with the statements of belief appearing in the schedule.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 14 Mehefin 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESTUS AKINTUNDE | Cadeirydd | 14 April 2019 |
|
|
||||
OLABISI OMOTAYO AYEYE | Ymddiriedolwr | 05 November 2020 |
|
|
||||
ADEBOLA AWODOLA | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £320 | £560 | £2.65k | £11.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £770 | £858 | £1.93k | £10.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 05 Mehefin 2024 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 05 Mehefin 2024 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 09 Mehefin 2022 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 09 Mehefin 2022 | 9 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 14 Jun 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENTS OF BELIEF APPEARING IN THE SCHEDULE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
81 NOEL STREET
LEICESTER
LE3 0DT
- Ffôn:
- 07466791791
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window