Hanes ariannol THE MURTON POOLE CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1184487
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £463.50k £61.02k £47.70k £79.97k £766.64k
Cyfanswm gwariant £13.76k £16.92k £20.65k £22.89k £37.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £736.28k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £30.36k
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £32.20k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £5.01k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £3.30k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £10.00k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £5.01k
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0