THE FRIENDS OF THE IPSWICH MUSEUMS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Friends of the Ipswich Museums is an organisation which supports the work of the Ipswich Museum, Christchurch Mansion and the High Street Art Gallery. We help with grants for new museum acquisitions, conservation work, exhibitions and museum development. We hold talks, excursions and social events throughout the year to keep our membership involved in everything that we do.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
11 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Suffolk
Llywodraethu
- 18 Medi 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 275527 THE FRIENDS OF THE IPSWICH MUSEUMS
- 20 Mehefin 2019: CIO registration
- FOIM (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD WILSON | Cadeirydd | 10 April 2019 |
|
|
||||
CHRISTOPHER STRANG | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
SHEILA BROOKS | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|
||||
ERICA BURROWS | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|
||||
DENISE FIENNES | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|||||
ANDREW SEWELL | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|
||||
JEAN ATTENBORROW | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.88k | £16.00k | £16.83k | £186.05k | £33.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.04k | £14.91k | £25.42k | £182.19k | £22.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Tachwedd 2020 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Tachwedd 2020 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 20 Jun 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS: TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY PROMOTING, SUPPORTING, ASSISTING AND IMPROVING THE IPSWICH MUSEUMS AND GALLERIES THROUGH THE ACTIVITY OF A GROUP OF FRIENDS WHICH WILL: (1) SUPPORT PRESERVATION, PRESENTATION AND DEVELOPMENT OF THE COLLECTIONS OF THE IPSWICH MUSEUMS AND GALLERIES IN CO-OPERATION WITH ITS MANAGEMENT AND STAFF; (2) PROMOTE AWARENESS OF AND STIMULATE INTEREST IN THE IPSWICH MUSEUMS AND GALLERIES WITHIN THE COMMUNITY.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ipswich Museum
High Street
IPSWICH
IP1 3QH
- Ffôn:
- 01473433554
- E-bost:
- contact@foim.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window