BANK VIEW HIGH SCHOOL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Educational support to a specific school
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 March 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Lerpwl
Llywodraethu
- 05 Medi 1983: Cofrestrwyd
- 14 Ebrill 2025: Tynnwyd (WEDI'U TROSGLWYDDO I ELUSEN A ESGUSODIR)
- THE MEADOW BANK HOME AND SCHOOL ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/03/2017 | 30/03/2018 | 30/03/2019 | 30/03/2020 | 30/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.65k | £6.38k | £3.51k | £5.26k | £560 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.22k | £6.11k | £1.54k | £3.61k | £368 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 115 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 115 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 481 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 481 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 846 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 846 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2020 | 05 Chwefror 2021 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 JUNE 1983 as amended on 22 Nov 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIEF OF THE MENTALLY AND PHYSICALLY HANDICAPPED CHILDREN WHO ATTEND MEADOW BANK SPECIAL SCHOOL, BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES AT THE SCHOOL (NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY).
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window