THE CAMBRIDGE RUSSIAN-SPEAKING SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance education for the public benefit in East Anglia by providing opportunities for members of the public to learn the Russian language and to engage in activities and events designed to enable them to develop a better understanding of the history, arts and culture of Russia.CamRuSS is an apolitical organisation and works without bias or taking political stances to achieve the objects stated
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £53,706 o 3 gontract(au) llywodraeth a £12,432 o 4 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 29 Mai 2019: CIO registration
- CAMRUSS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sayana Thompson | Cadeirydd | 22 February 2020 |
|
|
||||
Olga Starobinskaya | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
Andrei Bejan | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|||||
Alla Viktorova | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
Alexandra Argunova | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||
Dr Olga Tutubalina | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||
Dr Sayana Namsaraeva | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||
Dr KSENIA AFONINA | Ymddiriedolwr | 20 March 2018 |
|
|
||||
Ekaterina Onatskaia | Ymddiriedolwr | 20 March 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.65k | £14.91k | £19.56k | £32.80k | £88.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.90k | £5.53k | £8.42k | £27.43k | £76.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £53.71k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.99k | £500 | N/A | £20.25k | £12.43k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Rhagfyr 2022 | 42 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 29 May 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN EAST ANGLIA BY PROVIDING OPPORTUNITIES FOR MEMBERS OF THE PUBLIC TO LEARN THE RUSSIAN LANGUAGE AND TO ENGAGE IN ACTIVITIES AND EVENTS DESIGNED TO ENABLE THEM TO DEVELOP A BETTER UNDERSTANDING OF THE HISTORY, ARTS AND CULTURE OF RUSSIA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
33
Church Street
Cambridge
Cambridgeshire
UK
CB4 1DT
- Ffôn:
- 01223701016
- E-bost:
- camruss@camruss.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window