MEMORIAL INSTITUTE, SANDIACRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Community centre providing facilities for groups and organisations such as, Polling station, Pre-school certified by OFSTED, dance classes, Exercise and fitness classes and also casual users for parties and meetings.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 18 Gorffennaf 1983: Cofrestrwyd
- SANDIACRE MEMORIAL INSTITUTE (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr Wayne Major | Ymddiriedolwr | 18 October 2017 |
|
|
||||
Katharine Stewart | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
Robert Stewart | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
Shirley Dickman | Ymddiriedolwr | 15 January 2014 |
|
|
||||
STEPHEN BILBIE | Ymddiriedolwr | 30 September 2011 |
|
|||||
SUE HARRIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Ruth Riley | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.83k | £14.32k | £12.52k | £10.03k | £4.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.65k | £13.59k | £8.64k | £9.57k | £13.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Medi 2024 | 317 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Rhagfyr 2021 | 43 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Tachwedd 2020 | 24 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 4 FEBRUARY 1983
Gwrthrychau elusennol
(1) TO PROVIDE, IN MOMORY OF THE DEAD OF THE TWO WORLS WARS A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF SANDICARE AND ITS IMMEDIATE VICINITY (HEREINAFTER CALLED THE AREA OF BENEFIT) WITHOUT DISTINCTION OFPOLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, UNCLIDING USE FOR MEETINGS, LECTURES AND CLASSES, AND FOR OTHER FORMS OF RECREARION AND LEISURE-TIME OCCUPATION, WITH THE CONDISTION OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS. (2) SAID LAND AND BUILDING SHALL BE HELD ON TRUST FOR THE PURPOSES OF A VILLAGE HALL AND EXISTING MEMORIAL TABLETS TO BE PRESERVED AND DISPLAYED THEREIN.
Maes buddion
THE PARISH OF SADICARE AND ITS IMMEDIATE VICINITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Derby Road
Sandiacre
Nottingham
Nottinghamshire
NG10 5HU
- Ffôn:
- 07517489282
- E-bost:
- RUTH_RILEY@MSN.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window