YORK CHINESE CHRISTIAN CHURCH

Rhif yr elusen: 1183605
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We hold regualr sunday service and various bible reading group for Chinese speaking people in York to help them grow in Christian faith. We also organize various parties, retreats and day trips to spread the good news among Chinese community in York.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023

Cyfanswm incwm: £19,544
Cyfanswm gwariant: £7,896

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Caerefrog

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Mai 2019: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • YCCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
LEI WANG Cadeirydd 06 May 2018
Dim ar gofnod
Brian Crosby Ymddiriedolwr 22 September 2024
Dim ar gofnod
Chih Leung Wong Ymddiriedolwr 06 May 2018
Dim ar gofnod
Prof. ZAIFU YANG Ymddiriedolwr 06 May 2018
THE SOCIETY FOR THE PROMOTION OF MECHANISM AND INSTITUTION DESIGN
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2019 30/11/2020 30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023
Cyfanswm Incwm Gros £9.85k £4.75k £11.35k £16.56k £19.54k
Cyfanswm gwariant £6.38k £4.06k £12.91k £6.93k £7.90k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2023 30 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2022 23 Medi 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2021 27 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2020 16 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2019 29 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
C/O CORNERSTONE
Millfield Lane
York
YO10 3AP
Ffôn:
01904870775