APEX EXTREME

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Apex Extreme aims to raise awareness for apex predators of the world and the threats to their survival in their wild habitats. Apex Extreme will achieve these goals with the use of educational talks, social media platforms and the Apex Extreme website. Apex Extreme will plan and deliver capital campaigns to raise vital funds in support of apex predator conservation programmes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 17 Mai 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID CRUMPTON | Cadeirydd | 23 April 2019 |
|
|
||||
Andrew Cooper | Ymddiriedolwr | 23 April 2019 |
|
|
||||
Samantha Pardoe | Ymddiriedolwr | 23 April 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £261 | £1.90k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £261 | £1.90k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Chwefror 2024 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Chwefror 2024 | 16 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 29 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 29 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 06 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 03 Chwefror 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 03 Chwefror 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 17 May 2019
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE CONSERVATION AND PROTECTION OF SPECIES OF WILDLIFE THAT ARE IN DANGER OF EXTINCTION IN THE WILD, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THOSE OF THE ORDER CROCODILIA, LAMNIFORMES, CARNIVORA AND ACCIPITRIFORMES. 2. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE CONSERVATION OF ENDANGERED SPECIES IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THOSE OF THE ORDER CROCODILIA, LAMNIFORMES, CARNIVORA AND ACCIPITRIFORMES AND THE PROTECTION OF THE NATURAL ENVIRONMENT BY SUCH MEANS AS THE TRUSTEES DECIDE, INCLUDING THROUGH THE SUPPORT OF RESEARCH IN THAT SUBJECT AND THE PUBLICATION OF THE USEFUL RESULTS FOR THE PUBLIC BENEFIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 3
15 Stourbridge Road
KIDDERMINSTER
Worcestershire
DY10 2PN
- Ffôn:
- 07841772806
- E-bost:
- DC@APEXEXTREME.CO.UK
- Gwefan:
-
WWW.APEXEXTREME.CO.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window