Ymddiriedolwyr THE COMMUNITY ACTION TRUST FOR THOSE SUFFERING POVERTY IN ZIMBABWE

Rhif yr elusen: 1183951
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Tracey Jane Bell ms Cadeirydd 18 June 2018
Dim ar gofnod
Makanyara Gunduza ms Ymddiriedolwr 21 April 2023
Dim ar gofnod
Mohammed Ebrahim Patel Ymddiriedolwr 02 April 2021
Dim ar gofnod
George Galloway Ymddiriedolwr 04 February 2021
Dim ar gofnod
Edgar Rogers Ymddiriedolwr 24 October 2019
Dim ar gofnod
Sumayya Tahera Peterson Ymddiriedolwr 18 June 2018
Dim ar gofnod