ERASE MESO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Erase Meso is a charity that 1. Raises funds for scientific research aimed at finding a cure for Mesothelioma 2. Advances education and awareness of the general public in all areas relating to Mesothelioma
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
Llywodraethu
- 01 Mai 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Adrian Cook | Cadeirydd | 01 May 2019 |
|
|
||||
Richard Francis Bath | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Wayne Alexander O'Neil | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £99.26k | £31.63k | £65.67k | £19.02k | £5.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.33k | £2.13k | £3.09k | £1.79k | £39.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Tachwedd 2022 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Tachwedd 2022 | 4 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Ebrill 2021 | 159 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Ebrill 2021 | 159 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 01 May 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE TO PROMOTE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF EXISTING AND FUTURE SUFFERERS OF MESOTHELIOMA THROUGHOUT THE WORLD THROUGH: (1) PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE TO SCIENTIFIC RESEARCH AIMED AT FINDING A CURE FOR MESOTHELIOMA AND/OR CONTROLLING THE NON FINANCIAL IMPACT OF THE DISEASE ON EXISTING AND FUTURE SUFFERERS; (2) ADVANCEMENT OF EDUCATION AND AWARENESS OF THE GENERAL PUBLIC IN ALL AREAS RELATING TO MESOTHELIOMA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
13 WEST PARK
LONDON
SE9 4RY
- Ffôn:
- 07901613393
- E-bost:
- richard@erasemeso.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window