ymddiriedolwyr NORTHWOOD DAY CARE CENTRE
Rhif yr elusen: 514092
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (52 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandy Machin | Ymddiriedolwr | 26 August 2021 |
|
|||||
June Sheldon | Ymddiriedolwr | 26 August 2021 |
|
|||||
Anthony Thomas | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|||||
Douglas Howell | Ymddiriedolwr | 19 March 2019 |
|
|
||||
Pauline Mitchell | Ymddiriedolwr | 01 August 2017 |
|
|
||||
Gillian Walton | Ymddiriedolwr | 01 June 2012 |
|
|
||||
Susan Rogers | Ymddiriedolwr | 01 June 2012 |
|
|
||||
CHRISTINE ASHWORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WINNIE WOODWARD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
EUNICE WALTON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.