ymddiriedolwyr WICK AND MONKNASH VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 514115
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (105 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARJ DIXON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Carroll Swaine | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|
||||
Robbie Norris | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|
||||
Jan Purcell | Ymddiriedolwr | 10 September 2018 |
|
|
||||
MARY YVONNE WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 11 June 2018 |
|
|
||||
Anne Ritchings | Ymddiriedolwr | 11 October 2017 |
|
|
||||
Julie Ball | Ymddiriedolwr | 12 June 2017 |
|
|
||||
Roger Savidge | Ymddiriedolwr | 12 June 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.