THE OSTRICH FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To work with and support other charities helping reduce the number of young people who take their own lives, by shattering the stigma around suicide and helping remove the word committed from common vocabulary.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 25 Tachwedd 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew James Jackson | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
||||
KIMBERLEY COLLINS | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.90k | £180 | £3.25k | £997 | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.39k | £456 | £593 | £13.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 19 Chwefror 2025 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 19 Chwefror 2025 | 14 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 04 Mawrth 2024 | 28 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 04 Mawrth 2024 | 28 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 20 Chwefror 2023 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 20 Chwefror 2023 | 15 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 31 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 31 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 25 Nov 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE TO PROMOTE THE PREVENTION OF SUICIDE, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY AMONGST YOUNG PEOPLE BY: - ADVANCING THE EDUCATION OF THE PUBLIC INTO THE CAUSES AND EFFECT OF SUICIDE AND SUICIDE BEREAVEMENT; AND - OFFER SUCH ASSISTANCE TO PEOPLE AT RISK OF SUICIDE, THEIR FAMILIES AND THEIR CARERS AS THE TRUSTEES THINK FIT, INCLUDING BY ACTING AS A SIGNPOSTING SERVICE TO OTHER CHARITIES AND AGENCIES THAT OFFER APPROPRIATE HELP, SUPPORT AND ASSISTANCE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
33 COLLEGE ROAD
HARROGATE
HG2 0AQ
- Ffôn:
- 07816487074
- E-bost:
- KIMCOLLINS358@GMAIL.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window