THE FRIENDS OF BARNDALE HOUSE SCHOOL

Rhif yr elusen: 1183425
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (3 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Raising funds for Education Establishment

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 04 April 2024

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Cyllid Arall
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Northumberland

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Mai 2019: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

1 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Lisa Muir Ymddiriedolwr 06 February 2025
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 04/04/2020 04/04/2021 04/04/2022 04/04/2023 04/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £819 £658 £500 £1.60k £0
Cyfanswm gwariant £982 £0 £0 £7 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 04 Ebrill 2024 07 Chwefror 2025 3 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 04 Ebrill 2024 07 Chwefror 2025 3 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 04 Ebrill 2023 07 Chwefror 2025 369 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 04 Ebrill 2023 07 Chwefror 2025 369 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 04 Ebrill 2022 08 Chwefror 2023 4 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 04 Ebrill 2022 08 Chwefror 2023 4 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 04 Ebrill 2021 08 Chwefror 2023 369 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 04 Ebrill 2021 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1187 diwrnod
Adroddiad blynyddol 04 Ebrill 2020 08 Chwefror 2023 734 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 04 Ebrill 2020 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1552 diwrnod
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Barndale House
Howling Lane
ALNWICK
Northumberland
NE66 1DQ
Ffôn:
01665602541